2007-07-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Huber, Reinhard, Pfinztal, *17.09.1958; Krech, Wolfgang, Gernsbach, *13.02.1965.
2008-08-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rabl, Anton, Altomünster, *21.08.1953.
2013-09-27: Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; es wurden insbesondere § 4 (Stammkapital) und § 5 (Vertretung der Gesellschaft) geändert. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 13.804.900,00 EUR erhöht. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
2014-11-19: Neue Geschäftsanschrift: Fritz-Erler-Straße 23, 76133 Karlsruhe.
2015-05-27: Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Badenia Verlag GmbH.
2017-06-01: Bestellt als Geschäftsführer: Biermann, Arne, Diedorf, *03.06.1972, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Füger, Reinhold, Marbach am Neckar, *10.11.1948.
2018-10-08: Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Geschäfte des Verlages insbesondere die Herausgabe des Konradsblattes als Bistumszeitung sowie andere Geschäfte im Medienbereich.
2020-08-05: Prokura erloschen: Acker, Bernd, Karlsruhe, *29.11.1954. Einzelprokura: Dr. Gaßner, Klaus Konrad, Bad Schönborn, *15.08.1962.