2012-06-15: Die Gesellschafterversammlung hat am 08.05.2012 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Ferner wurden in der Gesellschafterversammlung die Änderungen § 1 (Firma) und § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. Firma geändert in: Neue Firma: Bahne GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Ausübung des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks. 26.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Stiebler, Matthias, Gevelsberg, *03.04.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2016-05-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Alleestraße 29, 58097 Hagen.
2016-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.
2017-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Stiebler, Matthias, Gevelsberg, *03.04.1982.
2018-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Bestellt zum Geschäftsführer: Stiebler, Matthias, Gevelsberg, *03.04.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-12: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.
2019-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Ausübung des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks und des Fliesenleger-, Plattenleger- und Mosaiklegerhandwerks sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
2020-04-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Stiebler, Rudolf, Hagen, *10.01.1959.