2015-05-27: Inländische Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 2, 14641 Wustermark OT Elstal; Gegenstand: Der Erwerb, die Anmietung, die Entwicklung und der Betrieb von Grundstücken und Infrastrukturen im Bereich des Rangierbahnhofs Wustermark und von an diesen angrenzenden Flächen.
Dazu gehört auch die Erstellung von geeigneten technischen Anlagen einschließlich zugehöriger Nebeneinrichtungen und Bauwerken,
die Verwertung derartiger Grundstücke und Infrastrukturen durch Vermietung und Verpachtung,
die Erbringung von Dienstleistungen, soweit sie im Zusammenhang mit dem Erreichen der vorgenannten Ziele stehen. Kapital: 25.000 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Wischner, Martin, *28.05.1966, Berlin; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 04.05.2015
2015-11-12: Name der Firma: Bahntechnologie Campus Havelland GmbH; Gegenstand: Aufgabe der Gesellschaft ist es, im Auftrag des Landkreises Havelland, Standortentwicklung durch Bodenordnungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den Bereichen Städtebau, Gewerbe und Verkehr sowie Umwelt- und Naturschutz zu betreiben.
Zu diesen Aufgaben zählen:
- Maßnahmen der Stadterneuerung,
der Wiedernutzbarmachung brachgefallener
Bahn-, Industrie-, Gewerbe- und ggf.
Militärflächen für eine den Zielen
entsprechende Nutzung,
die Entwicklung von Infrastruktureinrichtungen
sowie die Instandsetzung, Modernisierung,
Neubau und Bewirtschaftung von Gebäuden.
Dazu zählt die Verwertung von Rechten,
insbesondere von gewerblichen
Schutzrechten;
- das Bereitstellen und Betreiben fester Netze
zur Versorgung der Allgemeinheit im
Zusammenhang mit der Erzeugung, dem
Transport oder der Verteilung von Strom
oder der Gewinnung von Gas sowie
die Versorgung dieser Netze mit Strom oder
Gas;
- das Bereitstellen und Betreiben
fester Netze zur Versorgung der
Allgemeinheit im Zusammenhang mit
der Erzeugung, dem Transport oder
der Verteilung von Wärme sowie
die Versorgung dieser Netze mit Wärme;
- das Bereitstellen oder das Betreiben
von Infrastruktureinrichtungen zur
Versorgung der Allgemeinheit im
Eisenbahn-, Straßenbahn- oder sonstigen
Schienenverkehr sowie damit im
Zusammenhang stehender Forschungs-
und Entwicklungsdienstleistungen.
Zur Erfüllung der Aufgaben kann die Gesellschaft
- als Sanierungs- und Entwicklungsträger
nach dem Baugesetzbuch tätig werden,
- Planungen, insbesondere im Bereich
der Stadterneuerung koordinierende
Maßnahmen und projektbezogene
Entwicklungspläne, für den Kreis,
seine Städte und Gemeinden erstellen,
- für die Entwicklung bedeutsame
Grundstücke und Gebäude im eigenen
Namen sowie für eigene und für fremde
Rechnung erwerben, pachten, bebauen,
verwalten, bewirtschaften und veräußern,
verpachten oder vermieten,
- auf eigene Rechnung oder treuhänderisch
Finanzierungsmittel beschaffen,
bewirtschaften, verwalten und deren
dingliche Sicherung veranlassen,
- innerhalb der Europäischen Union
Netzwerke und Kooperationen
in Anspruch nehmen oder
- als Treuhänder Liegenschaften verwalten
und verwerten oder deren Zuwendung
beantragen und verwalten,
- sich an anderen Gesellschaften beteiligen
oder diese gründen, unter Berücksichtigung
der kommunalrechtlichen Vorschriften. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Satz 1 und § 2 (Zweck und Gegenstand der Gesellschaft)
2016-02-25: Kapital: 500.000,00 EUR; Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Alsdorf, Günther, *18.06.1948, Brandenburg an der Havel OT Kirchmöser; Geschäftsführer: 3.
Guttschau, Andreas, *07.01.1962, Potsdam; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wischner, Martin; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2015 ist das Stammkapital um 475.000,- EUR auf 500.000,- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgeamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 3
2020-05-19: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Alsdorf, Günther; Prokura: 1.
Kerkeling, Ludolf, *12.02.1962, Ketzin/Havel; Einzelprokura