2009-03-17: Bestellt als Betriebsleiter: Schreib, Patrick, Baiersbronn, *27.01.1975. Nicht mehr Betriebsleiter: Schleh, Claudia, Baiersbronn, *20.09.1974.
2009-03-17: Bestellt als Betriebsleiter: Schreib, Patrick, Baiersbronn, *27.01.1975. Nicht mehr Betriebsleiter: Schleh, Claudia, Baiersbronn, *20.09.1974.
2009-03-17: Bestellt als Betriebsleiter: Schreib, Patrick, Baiersbronn, *27.01.1975. Nicht mehr Betriebsleiter: Schleh, Claudia, Baiersbronn, *20.09.1974.
2010-11-12: Am 20.07.2010 wurde die Neufassung der Satzung beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Die Betriebsleitung besteht aus 2 Mitgliedern. Sie sind gemeinsam vertretungsberechtigt. Bestellt als Betriebsleiter: Beck, Norbert, Baiersbronn, *26.07.1954. Nicht mehr Betriebsleiter: Alt, Hans, Loßburg, *10.03.1949.
2012-07-16: Am 22.05.2012 wurde die Neufassung der Satzung beschlossen. Bestellt als Betriebsleiter: Finkbeiner, Hans, Baiersbronn, *14.09.1951. Nicht mehr Betriebsleiter: Beck, Norbert, Baiersbronn, *26.07.1954.
2016-11-07: Bestellt als Betriebsleiter: Veit, Jochen, Baiersbronn, *13.11.1976. Nicht mehr Betriebsleiter: Finkbeiner, Hans, Baiersbronn, *14.09.1951.