2011-03-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Steyler Straße 19, 51067 Köln.
2013-07-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Mayer, Johannes, Diplom-Sportlehrer, Köln.
2021-05-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Menke, Dieter Heinrich, Diplom-Sportlehrer, Bergisch Gladbach, *27.12.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Rüger, Marc, Remscheid, *27.12.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-06: Nach Berichtigung des Geburtsdatum bestellt als Geschäftsführer: Rüger, Marc, Remscheid, *07.08.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.