2007-04-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Stone, Brian Robert, Irving, Texas/USA, *16.08.1959.
2008-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: Vertrieb und Wartung von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Entwicklung und Wartung von elektronischen Datenverarbeitungsprogrammen sowie Übernahme und Durchführung von Scan- und IT-Dienstleistungen.
2014-05-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Clark, Jack Coley, Dallas,Texas/USA, *10.07.1945; Cushman, Jeffrey Dean, Allen /USA, *09.10.1961; Peplow, Michael David, Surrey/England, *15.08.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Trivette, Mark Evan, Lewisville, Texas / USA - Vereinigte Staaten, *15.03.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-22: Bestellt als Geschäftsführer: Fairchild, Mark Donald, Coppell, Texas / USA - Vereinigte Staaten, *21.10.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-11: Bestellt als Geschäftsführer: Jonovic, Andrej, London / Vereinigtes Königreich, *15.10.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Trivette, Mark Evan, Lewisville, Texas / USA - Vereinigte Staaten, *15.03.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Chhaya, Jaymin, Berkshire / Vereinigtes Königreich, *06.06.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-08: Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: Exela Technologies GmbH.
2018-12-19: Mit der Exela Technologies Holding GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 110478) als herrschendem Unternehmen ist am 7./11.12.2018 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2020-01-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Fairchild, Mark Donald, Coppell, Texas / USA - Vereinigte Staaten, *21.10.1959; Jonovic, Andrej, London / Vereinigtes Königreich, *15.10.1980.
2022-04-20: Bestellt als Geschäftsführer: Milojevic, Mirko, Berlin, *05.06.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2022-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Link, Steffen, Langen , *27.06.1956.