2010-12-23: Prokura: 2. Ose, René, *31.10.1976, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2013-06-27: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Lux, Wolfgang; Änderung zu Nr. 2:; Nunmehr:; Ose, René; Einzelprokura.
2020-10-06: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Ose, René
2021-10-08: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Bandelin, Stefan, *28.08.1956, Berlin, Diplom-Ingenieur; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen