2009-01-20: Geschäftsanschrift: Kirchstr. 35, 73033 Göppingen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Boßdorf, Marc, Süßen, *20.04.1973; Schilling, Annemarie, Süßen, *18.05.1956; Wurm, Joachim, Eislingen, *13.02.1959.
2016-01-15: Nicht mehr Vorstand: Nörr, Gerd-Hans, Göppingen, *19.06.1941.
2021-02-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwenk, Thomas, Göppingen, *08.02.1968. Prokura erloschen: Schilling, Annemarie, Süßen, *18.05.1956.