2011-01-31: Bestellt Geschäftsführer: Schmahl, Irene, Hamburg, *15.03.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Schmahl, Irene, Hamburg, *15.03.1969.
2015-01-16: Bartels & Busch Hamburger Möbelspedition GmbH. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmahl, Irene, Hamburg, *15.03.1969; Schmahl, Joachim, Groß-u.Außenhandelskaufmann, Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Jaeger, Ronny, Rellingen, *09.03.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-19: Neuer Sitz: Norderstedt. Der Sitz ist nach Norderstedt (jetzt Amtsgericht Kiel, HRB 16746 KI) verlegt.