2013-10-04: Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2013 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 448.870,81 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Neues Stammkapital: 500.000,00 EUR.
2022-07-04: Bestellt als Geschäftsführerin: Lohmann, Ewa, Dreieich, *12.08.1980, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Feuring, Jörg, Baunatal, *10.05.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Barth, Karl-Heinz, Galvaniseur, Oberursel ; Barth, Hans Peter, Kaufmann, Oberursel .