2016-05-30: Bestellt als Geschäftsführer: Quint, Jonathan, Celle, *26.10.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Quint, Werner, Dipl.-Ing., Celle, *23.09.1954.
2020-06-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Werdaswiesen 7, 29223 Celle.