2009-11-05: Geschäftsanschrift eingetragen. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Starke, Manfred..
2010-04-01: Geschäftsführer: 3. Starke, Manfred, *11.06.1962, Süderlügum; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2020-12-28: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Rösel, Dieter.