2020-08-07: Vorstand: Nicht mehr Vorstandsmitglied: 1. Pittrof, Eduard; Vorstandsmitglied: 3. Dose, Manfred, *18.07.1943, Bad Malente; Änderung zu Nr. 2: Anpassung der Personendaten; Vorstandsmitglied: Teichert, Jens-Uwe, geb. 13.09.1941, Eutin
2020-12-21: Rechtsform: Die Satzung ist am 21.11.2020 geändert und neu gefasst.
2021-01-13: Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Teichert, Jens-Uwe, geb. 13.09.1941; Nicht mehr Vorstandsmitglied: 3. Dose, Manfred; Vorstandsmitglied: 4.
Teichert, Lars, *21.11.1969, Eutin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstandsmitglied: 5.
Wenglarczyk, Ursula, geb. Wiemann, *22.01.1959, Eutin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen