2017-09-27: Firma: Bau2Fast GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Jägerstraße 1 A, 12209 Berlin; Gegenstand: Durchführung von Heizungs- und Sanitärarbeiten sowie die Versorgungstechnik; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
El-Fares, Mounir, *19.11.1970, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Miri, Bilall, *28.05.1981, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 23.08.2017
2018-03-26: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Dominicusstraße 44, 10827 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. El-Fares, Mounir; Geschäftsführer: 2.
Radisic, Andreas, *09.11.1983, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2018 ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert in § 2 .
2018-06-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Feurigstraße 17, 10827 Berlin
2018-11-16: Gegenstand: Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Durchführung von Trockenbau- und Holz-, Abriss- und Bautenschutzarbeiten; Bauservice und Baureinigung, Vergabe von Bauaufträgen an qualifizierte Subunternehmer, Raumausstattung, Gebäudereinigung nach Hausfrauenart.
2019-02-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Radisic, Andreas; Geschäftsführer: 3.
Schiller, Benjamin, *30.09.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-02-20: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Feurigstraße 15, 10827 Berlin
2021-01-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schiller, Benjamin; Geschäftsführer: 4.
Gibler, Dimitrij, *21.09.1976, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen