2008-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Schreiber, Hermann, Gießen, *10.05.1940. Bestellt als Geschäftsführer: Döring, Dietmar, Gießen, *17.10.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-29: Bestellt als Geschäftsführer: Erdmann, Thilo, Rabenau, *24.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Erdmann, Thilo, Rabenau, *24.11.1964. Einzelprokura: Dechert-Döring, Silke, Gießen, *18.02.1969.