2016-08-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.06.2016. Geschäftsanschrift: Moritz-Bacharach-Straße 1, 59071 Hamm. Gegenstand: Beratung, Planung, Koordinierung und Begleitung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden sowie die Durchführung von Energieberatung, Energieaudits und die Einführung von Energiemanagementsystemen und allen damit erforderlichen Tätigkeiten. Stammkapital: 500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Greindl, Werner, Hamm, *12.04.1951, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt als Geschäftsführerin: Greindl, Lucia, Hamm, *05.05.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Besondere Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr: Geschäftsführer: Greindl, Werner, Hamm, *12.04.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Greindl, Werner, Hamm, *12.04.1951.