2005-07-01: Bestellt Geschäftsführer: Bauereiß, Birgit, Bad Windsheim, *25.08.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-07-05: Bestellt Geschäftsführer: Bauereiß, Birgit, Bad Windsheim, *25.08.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-15: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ipsheimer Str. 7, 91438 Bad Windsheim.
2017-05-05: Vertretungsbefugnis geändert und Personendaten aktualisert, nun: Geschäftsführer: Bauereiß, Hans Paul, Bad Windsheim, *09.01.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-26: Bestellt: Geschäftsführer: Bauereiß, Florian Ernst, Bad Windsheim, *07.05.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.