2007-08-27: Nicht mehr Vorstand: Bader, Roland, Steuerberater, Weinheim.
2009-11-13: Änderung der Geschäftsanschrift: Mannheimer Straße 37, 69445 Weinheim.
2009-11-13: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Mannheimer Straße 37, 69469 Weinheim.
2011-01-28: Die Vertreterversammlung vom 23.11.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen; geändert wurden insbesondere § 2 Abs. 3 (Inhaberschuldverschreibungen), § 13 (Rechte der Mitglieder), § 30 (Rechtsgeschäfte mit Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern), § 17 Abs. 3 (Ratenzahlungen), § 26 (Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrats), § 31 (Zusammensetzung der Vertreterversammlung und Wahl der Vertreter), § 35 a - neu eingefügt - (Zuständigkeit der Mitgliederversammlung), § 37 (Auskunftsrecht) und § 43 (Bekanntmachungen).
2012-07-13: Bestellt als Vorstand: Freudenberg, Lorenz, Weinheim, *06.11.1967. Nicht mehr Vorstand: Heuser, Erika, Weinheim, *17.10.1943; Dr. Hüchting, Hans-Jochen, Weinheim, *22.09.1942.
2015-03-04: Prokura erloschen: Winnewisser, Ludwig, Schönau, *18.02.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Guddat, Claudia, Birkenau, *26.11.1959.
2022-01-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Panchyrz, Hanny Lilli, Weinheim, *06.01.1963; Waigel, Alexander Georg, Schönau, *25.03.1967. Prokura erloschen: Guddat, Claudia, Birkenau, *26.11.1959.