2007-12-14: Die Mitgliederversammlung vom 11. Oktober 2007 hat die Änderung und vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.
2008-02-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Huber, Frank, Iffezheim, *12.06.1973.
2011-02-11: Bestellt als Vorstand: Braun, Konrad, Rheinmünster, *29.05.1949. Nicht mehr Vorstand: Feist, Gerhard, Geschäftsführer, Rastatt.
2018-01-04: Bestellt als Vorstand: Haungs, Marco, Bühl, *27.09.1977. Nicht mehr Vorstand: Braun, Konrad, Rheinmünster, *29.05.1949.
2021-06-17: Bestellt als Vorstand: Raub, Thomas Andreas, Kuppenheim, *01.03.1953.
2021-11-15: Die Generalversammlung vom 07.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Vorstand) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Burkhard, Thomas, Ispringen, *11.02.1960.