2007-09-03: Bestellt als Vorstand: Stierle, Roland, Stuttgart, *17.09.1940. Nicht mehr Vorstand: Rey, Fritz, techn. Angestellter, Stuttgart.
2010-08-02: Die Mitgliederversammlung vom 27.05.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Bestellt als Vorstand: Scherer, Wolfram, Stuttgart, *03.10.1966.
2010-11-12: Nicht mehr Vorstand: Stierle, Roland, Stuttgart, *17.09.1940.
2012-06-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ultsch, Iris, Stuttgart, *20.11.1962.
2016-04-13: Eintragung lfd. Nr. 11 ergänzt: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam.
2016-04-13: Auf Grund eines Schreibfehlers lfd. Nr. 7 erneut vorgetragen: Eintragung lfd. Nr 4 ergänzt Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam.
2016-06-02: Bestellt als Vorstand: Möhlmann, Andreas, Fellbach, *12.05.1972. Nicht mehr Vorstand: Feinauer, Werner, Stuttgart-Luginsland, *20.03.1946.