2007-01-24: Nicht mehr Vorstand: Stegmann, Manfred, Aschaffenburg, *25.08.1941. Prokura erloschen: Markert, Ewald, Aschaffenburg, *13.11.1931. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kreul, Angelika, Aschaffenburg, *26.06.1959.