2007-08-14: Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 13.310.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 94.476.900,00 EUR.
2008-07-02: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2008-11-26: Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.029.000,00 EURO und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Ludwig-van-Beethoven-Str. 12, 85540 Haar. Neues Stammkapital: 99.505.900,00 EUR.
2009-06-24: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2011-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2011 hat die Änderung des § 8 (Vertretung) der Satzung beschlossen. Vertretungsbefugnis und Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Bittner, Ulrich, Aschheim, *20.04.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-08: Die Gesellschafterversammlung vom 25.3.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.706.200,-- Euro und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 105.212.100,00 EUR.
2014-06-19: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2014-12-17: Die Gesellschafterversammlung vom 9.12.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.200,-- Euro und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 105.217.300,00 EUR.
2017-04-11: Die Gesellschafterversammlung vom 20.3.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.005.200,-- Euro und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 107.222.500,00 EUR.
2017-04-28: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2019-01-09: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2020-10-20: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2020-11-17: Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 109.222.500,00 EUR.
2020-11-19: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2021-05-19: Bestellt: Geschäftsführer: Scheinhardt, Karl, München, *02.03.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.