2010-06-25: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Ing. Spotka, Johann, Bauingenieur, Postbauer-Heng, *09.12.1943. Bestellt: Geschäftsführer: Spotka, Jan, Postbauer-Heng, OT Kemnath, *03.07.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-18: Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng OT Kemnath.
2016-01-06: Bestellt: Geschäftsführer: Spotka, Birgit, Nürnberg, *02.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-24: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung des § 5 Abs. 3 (Beginn, Dauer und Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.