2014-03-11: Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Vertretung, Geschäftsführung), § 7 Gesellschafterbeschlüsse, Stimmrechte), § 14 (Offenlegung), § 15 (Verfügung über Geschäftsanteile, Teilung von Geschäftsanteilen), § 18 (Erbfolge) sowie den Wegfall von § 5 (Beirat) beschlossen. Personenbezogene Daten von Amts wegen aktualisiert bei Geschäftsführer: Wöhrle, Rolf-Peter, Schramberg, *12.02.1957, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Galluccio, Antonio, Loßburg, *20.06.1972; Haibt, Dieter, Dornhan, *23.01.1967.
2018-04-06: Bestellt als Geschäftsführer: Galluccio, Antonio, Loßburg, *20.06.1972; Schaplewski, Mario, Fluorn-Winzeln, *11.09.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Galluccio, Antonio, Loßburg, *20.06.1972.
2020-12-18: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 1,00 EUR auf 52.001,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 52.001,00 EUR.
2021-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Wöhrle, Rolf-Peter, Schramberg, *12.02.1957.