2006-03-20: Geschäftsführer: Baum, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *28.11.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Baum, Irene, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *23.03.1939. Geschäftsführer: Baum, Walter, Bad Neuenahr-Ahrwei'ler, *24.08.1941, nunmehr einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-17: Die Gesellschafterversammlung hat am 23.12.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Weiterhin geändert wurde § 11 des Gesellschaftsvertrages. Geschäftsanschrift: Heerstr. 27, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2011-12-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Baum, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *28.11.1973. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen, Grundstücke zu veräußern und zu belasten: Baum, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *28.11.1973.
2017-02-13: Geschäftsführer: Baum, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *28.11.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Baum, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *28.11.1973.