2016-05-03: Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 beschlossen. Prokura erloschen: Bausch, Erika, geb. Iser, Geislingen an der Steige, *29.07.1944.
2016-05-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Bausch, Matthias Egon, Geislingen an der Steige, *19.05.1964.
2017-04-03: Bestellt als Geschäftsführer: Bausch, Matthias Egon, Geislingen an der Steige, *19.05.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-25: Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 beschlossen.
2020-04-21: Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 beschlossen. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Schillerstraße 54, 73312 Geislingen an der Steige. Bestellt als Geschäftsführer: Opferkuch, Martin, Geislingen an der Steige, *15.02.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Opferkuch, Martin, Geislingen an der Steige, *15.02.1973.