2007-01-24: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 18 (Bekanntmachungen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Düpre, Max, Bauunternehmer, Damflos. Neuer Geschäftsführer: Düpre, Uwe, Hermeskeil, *17.06.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-03: Geschäftsanschrift: Im Adrian, 54411 Hermeskeil.