2006-02-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kliegl, Christine, geb. Gleißl, Lappersdorf, *05.01.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Kliegl, Franz, Kallmünz, *10.07.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-29: Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2012 hat die Satzung neu gefasst. Geschäftsanschrift: Vilsgasse 37, 93183 Kallmünz.