2006-04-06: Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2006 hat die Änderung des Geschäftsjahres und der Bekanntmachungen beschlossen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Bekanntmachungen) und § 10 (Geschäftsjahr) geändert.Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger..
2008-12-17: Geschäftsführer:; 3. Eichstädt, Michael, *21.06.1966, Doberlug-Kirchhain; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2018-05-16: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Guse, Franz, *07.05.1958, Doberlug-Kirchhain; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Eichstädt, Frank, *23.01.1959, Doberlug-Kirchhain OT Werenzhain; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-05-21: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Guse, Franz; Geschäftsführer: 4.
Kreutzmann, Dirk, *06.02.1967, Großenhain OT Zschauitz; Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Eichstädt, Michael; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Schumann, Andrea, *10.12.1964, Herzberg/Elster; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 2.
Eichstädt, Alexander, *08.12.1983, Doberlug-Kirchhain; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen