2014-07-09: Bestellt als Geschäftsführer: Arslan, Fatih, Bochum, *13.04.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Arslan, Necatin, Bochum, *04.07.1966.
2014-10-28: Nach Änderung: Geschäftsanschrift: Erwin-Topp-Str. 6, 44866 Bochum.