2010-05-03: Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2010 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Errichtung und der Betrieb von Energie- sowie von zentralen und dezentralen Heizungsanlagen sowie Tätigkeiten betreffend die Überwachung, das Ablesen und die Berechnung der verbrauchten Energieeinheiten bei den einzelnen Abnehmern; die Erbringung von Serviceleistungen an Energie- sowie zentralen und dezentralen Heizungsanlagen sowie ferner an Lüftungsanlagen, insbesondere deren fortlaufende technische Überwachung sowie die Reparatur der Heizungs-, Sanitär-, Klima- und Lüftungsanlagen.
2014-03-10: Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2013 hat die Änderung der §§ 11 (Einberufung und Beschlußfassung der Gesellschafterversammlung) und 14 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
2014-11-04: Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Bauverein Energie & Service GmbH. Geschäftsanschrift: Ernst-König-Straße 3, 06108 Halle (Saale). Neuer Gegenstand: Die Errichtung und Betrieb von Energie- sowie von zentralen sowie dezentralen Heizungsanlagen sowie Tätigkeiten betreffend die Überwachung, das Ablesen und die Berechnung der verbrauchten Energieeinheiten bei den einzelnen Abnehmern; das Erbringen von Serviceleistungen an Energie- sowie zentralen und dezentralen Heizungsanlagen sowie an Lüftungsanlagen, insbesondere deren fortlaufende technische Überwachung sowie die Reparatur der Heizung, Sanitär-, Klima- und Lüftungsanlagen; die Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich der Wohnungswirtschaft, insbesondere die Organisation von Grünlandpflege, die Durchführung von Reinigungsarbeiten sowie die Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsleistungen an Gebäuden.
2015-03-04: Bestellt: Geschäftsführer: van Kann, Thomas, Petersberg OT Gutenberg, *26.06.1968, einzelvertretungsberechtigt.
2020-02-28: Geändert, nun: Geschäftsführer: Müller, Frank, Halle , *12.11.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 20.12.2019 mit der Bauverein Halle & Leuna eG mit dem Sitz in Halle / Saale (Amtsgericht Stendal GnR 3204) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 20.02.2020 zugestimmt.
2020-12-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: van Kann, Thomas, Petersberg OT Gutenberg, *26.06.1968.