2009-01-30: Geschäftsanschrift: Spormeckerplatz 1 a, 44532 Lünen. Nicht mehr Geschäftsführer: Beckmann, Ferdinand, Lünen, *17.11.1939. Bestelt zum Geschäftsführer: Siebert, Georg, Lünen, *10.08.1949.
2009-01-30: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-01-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Lange Str. 99, 44532 Lünen. Bestellt als Geschäftsführer: Zaremba, Andreas, Lünen, *30.09.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heupel, Stephan, Lünen, *13.03.1967.
2011-09-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Scharlau, Hubert, Havixbeck, *30.08.1946.
2015-11-06: Bestellt als Geschäftsführer: Haeser, Norbert, Lünen, *10.04.1965.
2017-06-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Haeser, Norbert, Lünen, *10.04.1965.
2017-08-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Christensen, Christian, Dortmund, *11.07.1979.
2018-04-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Deuter, Friedhelm, Lünen, *19.10.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Ringelsiep, Uwe, Dortmund, *20.07.1958.
2018-10-01: Prokura erloschen: Christensen, Christian, Dortmund, *11.07.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Unterberg, Carsten, Bergkamen, *14.01.1972.
2020-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Ringelsiep, Uwe, Dortmund, *20.07.1958.
2020-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Siebert, Georg, Lünen, *10.08.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Beckmann, Matthias, Lünen, *29.09.1952; Unterberg, Carsten, Bergkamen, *14.01.1972. Prokura erloschen: Unterberg, Carsten, Bergkamen, *14.01.1972.
2020-02-28: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.