2007-03-28: Bestellt Geschäftsführer: Kollroß Reinhard, Amberg, *02.11.1957, einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Kollroß Harald, Amberg.
2007-11-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer Kollroß Reinhard, Amberg, *02.11.1957. Bestellt zum Geschäftsführer: Wittmann Mathias, Altendorf, *06.05.1986, einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.