2008-06-09: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Kazanci, Tünay; Geschäftsführer:; 2. Bayat, Vatan, *25.11.1984, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-07-09: Firma: Bayat GmbH Gegenstand: Der Einzel- und Großhandel mit Getränken und Lebensmitteln sowie die Durchführung von Umzügen, soweit keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.08.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens)..
2008-08-08: Rechtsform: Datumsberichtigung zu lfd. Nr. 3:; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.02.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens)..
2008-08-12: Geschäftsführer:; 3. Bayat, Gülcin, *12.12.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Bayat, Vatan.
2015-07-28: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Bayat, Gülcin; Geschäftsführer: 4.
Bayat, Ceylan, *25.11.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen