2021-07-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Höland, Florian, Nürnberg, *04.04.1967. Bestellt: Geschäftsführer: Böhm, Edith, Nürnberg, *29.05.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Göbl, Doris, München, *29.08.1986.