2017-12-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kaltenhofer, Gudrun, München, *05.08.1966.
2018-05-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bünning, Nils, Weilheim, *22.03.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bünning, Nils, Weilheim i. OB, *22.03.1963.
2018-07-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Thomas Joachim, Warngau, *11.02.1967.
2019-02-27: Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Dienstleistungen im Kreditkarten- und Kundenkartenbereich sowie der Abwicklung von Bonusprogrammen. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst hierbei auch die elektronische Datenverarbeitung sowie Beratung in Fragen des Marketings und der Umsetzung von Marketingstrategien in den in Satz 1 genannten Geschäftsbereichen. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Lachner, Ferdinand, Gmund a. Tegernsee, *14.02.1964.
2019-07-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vuong, Lap, 80997 München, *17.11.1975.
2020-07-29: Prokura erloschen: Bünning, Nils, Weilheim i. OB, *22.03.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kummer-Lex, Monika Gerda, Schäftlarn, *17.06.1959.
2021-12-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Joksch, Andreas, Hallbergmoos, *07.11.1984.
2022-01-20: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2022-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2022 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 693,62 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 5.267.000,00 EUR.