2009-05-07: Geschäftsanschrift: Fellbach 1, 94419 Reisbach. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hochholzer, Josef, Reisbach, *14.10.1954. Bestellt: Geschäftsführer: Hochholzer, Elfriede, Reisbach, *12.01.1933; Leitl, Silke, Reisbach, *20.01.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hochholzer, Florian, Reisbach, *21.10.1990.
2010-04-14: Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2010 hat die Änderung der §§ 6 (Geschäftsführung), 8 (Bekanntmachungen), 10 (Veräußerung von Geschäftsanteilen) und 11 (Vererbung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen. § 16 (Güterstand der Gesellschafter) wurde neu hinzugefügt.
2012-01-10: Personendaten (nach Verehelichung) geändert, nun: Geschäftsführer: Holzner, Silke, Reisbach, *20.01.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hochholzer, Florian, Reisbach, *21.10.1990.