2013-11-18: Bestellt als Geschäftsführer: Bayha, Benedikt, Markgröningen, *20.07.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bayha, Martin, Markgröningen, *18.09.1964.
2019-12-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Bayha, Ulrich, Markgröningen, *28.04.1962.