2008-08-29: Bestellt als Geschäftsführer: Ochs, Michael, Karlsruhe, *25.09.1954. Nicht mehr Geschäftsführer: Ochs, Alexander, Ettlingen, *25.11.1963.
2011-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Ochs, Michael, Karlsruhe, *25.09.1954.
2011-12-16: Mit der "FAMÜ GmbH Sanitär & Heizung", Remchingen (Amtsgericht Mannheim HRB 503491) wurde am 29.11.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 30.11.2011 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen.
2022-02-08: Bestellt als Geschäftsführer: Ochs, Alexander Herbert, Ettlingen, *25.11.1963; van Broek, Monika Auguste, Ettlingen, *17.11.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Reutter, Thomas, Ettlingen, *11.08.1957. Einzelprokura: Mack, Alexander Roland, Stutensee, *06.09.1989.