2008-03-28: Prokura: 1. Dreger, Helge, *15.11.1957, Lebus; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2013-04-23: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Becker, Thomas, *06.02.1957, Mehlingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-07-18: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Tobias-Magirus-Straße 100, 15236 Frankfurt (Oder)
2015-08-14: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Armbrust, Hubert; Geschäftsführer: 5.
Dreger, Helge, *15.11.1957, Lebus; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Bauknecht, Sylvia, geb. Rothe; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Dreger, Helge
2015-11-03: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Bauknecht, Sylvia, geb. Rothe
2015-11-03: Vorstand: Geschäftsführer: 6.
Rose, Horst, *17.04.1956, Oberbarnim; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-08-12: Prokura: 2.
Dr. Giesel, Frank, *28.09.1957, Vogelsdorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-03-22: Prokura: 3.
Lindner, Moritz, *20.06.1980, Frankfurt ; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-08-15: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Giesel, Frank
2017-09-14: Kapital: 10.000.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 09.08.2017 und 31.08.2017 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 9.920.000 EUR auf 10.000.000 EUR erhöht; der Gesellsschaftsvertrag ist durch Beschluss vom 09.08.2017 entsprechend geändert in § 3 (Stammkapital).
2018-01-12: Prokura: 4.
Risse, Michael, *01.07.1980, Falkensee; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dreger, Helge. Geschäftsführer: 7. Armbrust, Hubert, *29.03.1950, Frankfurt
2019-02-13: Vorstand: Geschäftsführer: 8.
Sommer, Jens-Christian, *07.07.1969, Schöneiche bei Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-04-10: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Armbrust, Hubert
2019-08-27: Prokura: 5. Hobelmann-Flindt, Uwe, *24.06.1964, Müllrose; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2019-09-18: Prokura: Änderung zu Nr. 5: Hobelmann-Flindt, Uwe, geb. Hobelmann, *20.06.1964, Müllrose; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2021-01-08: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Risse, Michael
2021-06-29: Änderung zu Nr. 5: Menning, Uwe, geb. Hobelmann, *20.06.1964, Müllrose; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2021-08-27: Kapital: 15.000.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.08.2021 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 5.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR erhöht; der Gesellschaftsvertrag ist entsprechend geändert in § 3 (Stammkapital).
2022-02-09: Geschäftsführer: 9. Münster, Gerold, *11.03.1973, Chemnitz; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Rose, Horst