2006-05-24: Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2002 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
2015-03-18: Geschäftsführer: Becker, Nicola, Bielefeld, *09.10.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gardeja, Roland, Bielefeld, *11.06.1967.
2015-12-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Nicola, Bielefeld, *09.10.1968.