2012-05-24: Bestellt als Geschäftsführer: Gutaj, Beca, St. Peter, *02.04.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Beckert, Hans, Bäckermeister, Klettgau; Beckert, Frank, Bäckermeister, Klettgau.
2021-10-18: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Gutaj, Beca, Klettgau, *02.04.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Gutaj, Ruke, geb. Sylaj, Klettgau, *08.11.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gutaj, Brendon, Klettgau, *16.03.1993; Gutaj, Florent, Klettgau, *30.06.2001.