2017-03-17: Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.
2017-04-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Hovestadt, Harald, Dachdeckermeister, Essen. Bestellt als Geschäftsführer: Hovestadt, Andreas, Essen, *25.08.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.