2017-04-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Gammler, Hans Gerd, Elektromonteur, Bad Honnef, *25.10.1955.
2022-04-12: Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von elektrotechnischen Anlagen sowie die Ausführung von Werkleistungen im elektrotechnischen Bereich. Geschäftsführer: Jirowetz, Alexander-Richard, Hausen, *16.05.1976, einzelvertretungsberechtigt.