2015-04-17: Geschäftsanschrift: Stolper Str. 3 a, 28717 Bremen.
2016-12-16: Stammkapital: 25.600 EUR. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2016 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann um 35,41 EUR auf 25.600 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4. Ferner sind § 8 , § 9 (Veräußerung oder Einziehung von Anteilen bei Ausscheiden oder Tod eines Gesellschafters) und § 12 (Veröffentlichung und Kosten) des Gesellschaftsvertrages geändert.
2017-02-14: Nicht mehr Geschäftsführer : 1. Behrens, Peter.
Geschäftsführer: 2. Profeta, Marcello, *27.10.1976, Ganderkesee Heide I;
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.