2017-03-21: Die Gesellschafterversammlung hat am 08.03.2017 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) sowie § 4 (Stammkapital) zu ändern. § 10 (Hinweise) des Gesellschaftsvertrages wurde gestrichen. Neue Firma: Behrens Estrichbau GmbH.
2018-06-08: Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2018 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 126.000,00 EUR beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Herstellung von Estrichen jeglicher Art und von mechanischen Betonflächenoberbehandlungen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rieger, Manfred, Burgdorf, *18.10.1936. Bestellt als Geschäftsführer: Ferreira Quiterio, Helio Frederico, Seelze, *08.10.1978; Rieger, Marko, Burgdorf, *05.04.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Ferreira Quiterio, Helio Frederico, Seelze, *08.10.1978.