2020-02-26: Geschäftsführer: 2.
Nithack, Margot, *24.02.1958, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-05-26: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kiefholzstraße 79-85, 12057 Berlin
2021-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bogler, Wolfgang