2016-02-22: Geschäftsanschrift: Albrechtstraße 44, 65185 Wiesbaden. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Beiler, Julius Georg, Taunusstein, *12.04.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Vogt, Lutz, Wiesbaden, *22.02.1965.
2017-05-04: Bestellt als Geschäftsführer: Vogt, Lutz, Wiesbaden, *22.02.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Vogt, Lutz, Wiesbaden, *22.02.1965.
2019-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Beiler, Julius Georg, Taunusstein, *12.04.1948.