2014-10-07: Bestellt als Geschäftsführer: Beisner, Marco, Bad Nenndorf, *03.01.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-11: Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2015 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.654,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma und Sitz), § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 7 (Umfang der Vertretungsmacht), § 9 (Gesellschafterversammlungen), § 14 (Tod eines Gesellschafters) zu ändern.
2020-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Beisner, Dietmar, Wunstorf, *08.09.1953.