2014-07-29: Neue Geschäftsanschrift: Marienburger Str. 15, 30826 Garbsen. Nicht mehr Geschäftsführer: Tanopoulou, Efterpi, Schweißer, Garbsen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Kanotzian, Evanthia, Garbsen, *17.12.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-06: Bestellt als Geschäftsführer: Tanopoulos, Panagiotis, Garbsen, *06.10.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-05: Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen.